Reports for Claudia Lardelli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Claudia Lardelli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5108238, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
SAEMA SA, in Chur, CH-350.3.005.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 09.12.2003, S. 6, Publ. 2020616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardelli, Dr. Albert jun., von Poschiavo, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardelli, Claudia, von Poschiavo, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Curia Treuhand AG, in Chur (CH-350.3.001.799-2), Revisionsstelle [bisher: Curia Treuhand AG, in Chur].
Publication number: 2020616, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
SAEMA SA, in Chur, Verwaltung von Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.1994, S. 7070).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardelli, Claudia, von Poschiavo, in Chur, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zug, (170)
Casinos Austria (International) AG, Sitz [bisher: C h u r ] , Zurverfügungstellung des ihr von der Casinos Austria AG, Wien (AT), vermittelten Know-hows für die Einrichtung und den Betrieb von behördlich bewilligten Spielbanken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 28.07.1997, Seite 5367).
Statutenänderung:
21.08.2000.
Sitz Neu:
Z u g .
Domizil Neu:
Innere Güterstrasse 4, 6304 Zug.
Zweck:
Zurverfügungstellung des ihr von der Casinos Austria AG, Wien (AT), vermittelten Know-hows für die Einrichtung und den Betrieb von behördlich bewilligten Spielbanken als entgeltliche Dienstleistung sowie Beratung von solchen Unternehmungen;
kann sich an Unternehmen, die Spielbanken oder Unterhaltungsbetriebe im weiteren Sinne betreiben, beteiligen und auf Kreuzfahrtschiffen Spielbanken auf eigene Rechnung betreiben.
Aktienkapital Bisher:
CHF 1'000'000.
Liberierung:
CHF 1'000'000, 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Bisher:
Wallner, Dr. Leopold, Heimat Österreich, in Wien (AT), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conrad, Dr. Peter Curdin, Heimat Andeer, in Chur, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Neu:
Germann, Peter, Heimat Muolen, Berg SG, in Kriens, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Hans, Heimat Obstalden, Zürich, in Horw, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzfeld, Paul, Heimat Österreich, in Wien (AT), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ATAG Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Lanini, Dr. Candido, Heimat Frasco, in Gordola, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Lardelli, Claudia, Heimat Poschiavo, in Chur, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien];
[Curia Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle].