Claudia Lardelli
domiciled in Chur, from Poschiavo Active mandates: SAEMA AG, Quadra Treuhand AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Claudia Lardelli", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Lardelli"
Credit rating You can stay up to date through "Claudia Lardelli", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Lardelli"
|
Places where people with the name Claudia Lardelli live
Sectors in which people with the name Claudia Lardelli work
Fund management
Fiduciary services
Fund management
Fiduciary services
Private persons with the name Claudia Lardelli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claudia Lardelli
Publication number: 5108238, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
SAEMA SA, in Chur, CH-350.3.005.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 09.12.2003, S. 6, Publ. 2020616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lardelli, Dr. Albert jun., von Poschiavo, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardelli, Claudia, von Poschiavo, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Curia Treuhand AG, in Chur (CH-350.3.001.799-2), Revisionsstelle [bisher: Curia Treuhand AG, in Chur].
Publication number: 2020616, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
SAEMA SA, in Chur, Verwaltung von Vermögenswerten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.1994, S. 7070).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lardelli, Claudia, von Poschiavo, in Chur, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zug, (170)
Casinos Austria (International) AG, Sitz [bisher: C h u r ] , Zurverfügungstellung des ihr von der Casinos Austria AG, Wien (AT), vermittelten Know-hows für die Einrichtung und den Betrieb von behördlich bewilligten Spielbanken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 28.07.1997, Seite 5367).
Statutenänderung:
21.08.2000.
Sitz Neu:
Z u g .
Domizil Neu:
Innere Güterstrasse 4, 6304 Zug.
Zweck:
Zurverfügungstellung des ihr von der Casinos Austria AG, Wien (AT), vermittelten Know-hows für die Einrichtung und den Betrieb von behördlich bewilligten Spielbanken als entgeltliche Dienstleistung sowie Beratung von solchen Unternehmungen;
kann sich an Unternehmen, die Spielbanken oder Unterhaltungsbetriebe im weiteren Sinne betreiben, beteiligen und auf Kreuzfahrtschiffen Spielbanken auf eigene Rechnung betreiben.
Aktienkapital Bisher:
CHF 1'000'000.
Liberierung:
CHF 1'000'000, 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Bisher:
Wallner, Dr. Leopold, Heimat Österreich, in Wien (AT), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conrad, Dr. Peter Curdin, Heimat Andeer, in Chur, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Neu:
Germann, Peter, Heimat Muolen, Berg SG, in Kriens, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Hans, Heimat Obstalden, Zürich, in Horw, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzfeld, Paul, Heimat Österreich, in Wien (AT), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ATAG Ernst & Young AG, in Zug, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Lanini, Dr. Candido, Heimat Frasco, in Gordola, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Lardelli, Claudia, Heimat Poschiavo, in Chur, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien];
[Curia Treuhand AG, in Chur, Revisionsstelle].