Reports for Leslie Max Langer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Leslie Max Langer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004975335, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
TRIHOLDING AG, in Amriswil, CHE-100.680.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2020, Publ. 1004849017).
Statutenänderung:
20.02.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Erwerb, halten, verwalten und veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen aller Branchen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 20.02.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langer, Leslie Max, von Basel, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rupert Herzog Treuhand und Revisions AG, in Salenstein, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Irene, von Basel und Merishausen, in Therwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Langer-Germann, Irène, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Langer, Barry Paul, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baumgartner, Urs, von Speicher, in Bürglen TG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2488668, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
TRIHOLDING AG, in Amriswil, CH-440.3.002.113-0, Direkter oder indirekter Erwerb, halten, verwalten und veräussern von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen aller Branchen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 05.12.2003, S. 14, Publ. 2015048).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langer, Leslie Max, von Basel, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Langer-Germann, Irène, von Basel und Merishausen, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2242342, Commercial Registry Office Zurich, (20)
'Winterthur' Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft, in Winterthur, Betrieb jeder Art direkter und indirekter Versicherung sowie aller damit zusammenhängender Geschäfte, aber mit Ausnahme der direkten Lebensversicherung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2004, S. 20, Publ. 2140434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münzel, Karin, von Mels, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappeler, Anna-Maria, von Klingnau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoop, Dr. Katharina, von Dozwil und Küblis, in Ermatingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cini, Dr. Stefano Maria, von Zürich und Buus, in Unterlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Itschner, Patrick O., von Küsnacht ZH und Stäfa, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langer, Leslie, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürkle, Martin Daniel, von Urnäsch, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joos, Christian, von Schaffhausen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krapf, Eric, von Gaiserwald, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finance, Danièle, französische Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Bruno, von Eriz, in Hasle bei Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Proschofsky, Karl, österreichischer Staatsangehöriger, in Wolkersdorf (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändlin, Marc, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Busuttil, Narcisa, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fokkema, Sven, von Meiringen, in Seuzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Peter, von Zürich, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gugger, Reto, von Ins, in Savosa, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holtz, Robert, von Affeltrangen, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Martin, von Glarus, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ineichen, Flavia, von Littau, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löliger, Jean-Marc, von Basel und Pratteln, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stemper, John Louis, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüdi, Denise, von Deitingen und Grenchen, in Hergiswil NW, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Türler, Andrea, von Erlenbach im Simmental, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wigger, Frank, von Flühli, in Hauptwil-Gottshaus, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Mascha Tamara, von Röthenbach im Emmental, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.