Reports for Daniel Lang
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Lang
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Lang
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3207344, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nido AG, bisher in Zürich, CH-020.3.918.621-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.1996, S. 3254).
Statutenänderung:
18.11.2005, 13.01.2006.
Firma neu:
Odina AG.
Sitz neu:
Dietlikon.
Domizil neu:
Säntisstrasse 10, 8305 Dietlikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art sowie die Durchführung von Auktionen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Zudem kann die Gesellschaft Grundstücke, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nido, Attilio, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Nido, Alberto, von Zürich, in Wallisellen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Tognella, Rolf, von Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Daniel, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
TBG Revisions AG, in Neuheim, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Retourette AG, bisher in V o l k e t s w i l, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.1998, S. 2044).
Statutenänderung:
12.01.1999.
Firma neu:
Elektro Lang Haustechnik AG.
Sitz neu:
D i e t l i k o n.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 47, 8305 Dietlikon.
Zweck neu:
Planen und Ausführen von Arbeiten im Bereich der Haustechnik, insbesondere für elektrotechnische Anlagen, kann andere Unternehmen beraten, als Generalunternehmerin auftreten, weitere Waren aller Art an- und verkaufen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke, Immobilien und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carlson, Sven-Erik, norwegischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Carlson- Hofmann, Jacqueline, von Zürich und Gachnang, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Jäger, Erich, von Thusis und Rongellen, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Daniel, von Zürich und Beringen, in Dietlikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.