Reports for Peter A. Landwehr
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter A. Landwehr
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004784003, Commercial Registry Office Zug, (170)
Wisteria Invest AG, in Zug, CHE-353.387.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004772347).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AOT Invest LTD, in Zug (CHE-277.168.776), gemäss Fusionsvertrag vom 09.12.2019 und Bilanz per 30.11.2019. Aktiven von CHF 10'860.09 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 69'244.69, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 58'384.60, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bricout, Fédéric André, belgischer Staatsangehöriger, in Waudrez (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landwehr, Peter A., von Eschenbach SG, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tychonick, Kerry Brian, kanadischer Staatsangehöriger, in Calgary (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Denis, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004691187, Commercial Registry Office Zug, (170)
AOT Trading AG, in Zug, CHE-102.020.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004553183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasser Heeg, Martin, von Val Müstair, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röllin, Yvonne, von Vitznau und Neuheim, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stainier, Bernard, belgischer Staatsangehöriger, in Saint-Georges-sur-Meuse (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dabet, Swann, französischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Bruno, von Kriens, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer, Iwan, von Cham, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landwehr, Peter, von Eschenbach SG, in Kilchberg ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martinez, Roberta, von Emmen, in Emmen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Markus, von Gunzwil, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
O'Brien, James Patrick, irischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryser, Claudia, von Rafz, in Risch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Fabian, von Trubschachen, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Escher, Morgan, von Zürich, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Winkel, Marc Jozef C., belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Collishe, Philip, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mihaleva, Boyanka, von Cham, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittara, Aikaterini, griechische Staatsangehörige, in Menzingen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3025029, Commercial Registry Office Zug, (170)
AOT Trading AG, in Zug, CHE-102.020.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955635).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landwehr, Peter, von Eschenbach SG, in Kilchberg ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.