Reports for Alexander Peters
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alexander Peters
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Peters
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006126885, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Commodity Club Switzerland, in Freienbach, CHE-172.038.226, Verein (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4114077).
Statutenänderung:
22.02.2024.
Sitz neu:
Lachen.
Domizil neu:
c/o Peter Sigg, Burgweg 19, 8853 Lachen SZ.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Alexander Tristan, genannt Alex, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Peter, von Dörflingen, in Lachen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienbach];
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005880702, Commercial Registry Office Zug, (170)
AOT Trading AG, in Steinhausen, CHE-102.020.439, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2023, Publ. 1005815687).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watters, John Douglas, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Rauglaudre, Gabriel, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michalopoulos, Ioannis, griechischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittara, Aikaterini, griechische Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005875047, Commercial Registry Office Zug, (170)
AddMaris AG, in Steinhausen, CHE-152.605.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peters, Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watters, John Douglas, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plumbly, Joseph Harry, britischer Staatsangehöriger, in Vouliagmeni (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittara, Aikaterini, griechische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.