Reports for Erwin Lässer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Erwin Lässer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005717482, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LÄSSER Fenster GmbH, in Illnau-Effretikon, CHE-420.147.861, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, S.0, Publ. 1718319).
Statutenänderung:
23.03.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel und die Montage von Baustoffen aller Art mit allen dazugehörenden Tätigkeiten, sowie der Handel mit Waren aller Art, der Fahrzeughandel und das Reparieren und die Vermietung von Fahrzeugen. Weiterer Zweck ist das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Liegenschaftenbewirtschaftung, Verwaltung, Bautätigkeiten und -montagen in diesem Bereich sowie die Einlagerung und die Kommissionierung von Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kasicka, Peter, slowakischer Staatsangehöriger, in Steinmaur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lässer, Erwin, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dübendorf];
Lässer, Cédric, von Zürich, in Dübendorf, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004622293, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LÄSSER Teppich- und Polsterreinigung AG, in Dübendorf, CHE-101.803.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4113691).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lässer, Erwin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lässer, Cédric, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Lässer, Céline, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Lässer, Sylvie, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1718319, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LÄSSER Fenster GmbH (LÄSSER Fenêtres Sàrl) (LÄSSER Finestre Sagl) (LÄSSER Windows LLC) , in Illnau-Effretikon, CHE-420.147.861, Vogelsangstrasse 17, 8307 Effretikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.09.2014.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel und die Montage von Fenstern mit allen dazugehörenden Tätigkeiten sowie der Fahrzeughandel und der Handel mit Waren aller Art. Weiterer Zweck ist das Erbringen von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bautätigkeiten und -montagen sowie die Einlagerung und Kommissionierung von Waren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 09.09.2014 und Inventarliste vom 12.08.2014 5 Ledersessel, 1 Lederhocker, 2 Glaspulte mit Stühlen, 2 Schubladen-Korpusse und eine Bürolampe, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lässer, Erwin, von Zürich, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kasicka, Peter, slowakischer Staatsangehöriger, in Steinmaur, mit Einzelunterschrift.