Reports for Peter Laasner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Laasner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4371871, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IFCON GmbH, bisher in Schlatt (TG), CHE-105.617.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, Publ. 5409310).
Statutenänderung:
03.07.2018.
Sitz neu:
Rickenbach (ZH).
Domizil neu:
Stationsstrasse 10c, 8545 Rickenbach Sulz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laasner, Karl, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlatt (TG)];
Laasner, Diane Mary, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlatt (TG)];
Laasner, Gabriela, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laasner, Peter, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6639678, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Swiss European Air Lines AG, in Basel, CH-270.3.013.245-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, S. 0, Publ. 6540872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laasner, Peter, von Winterthur, in Rickenbach-Attikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6209176, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Kinderhilfe des SWISS Personals, in Basel, CH-270.7.002.548-0, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 7, Publ. 5185380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggemos, Nicoletta, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laasner, Peter, von Winterthur und Elsau, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zschocke, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Dominik, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Reto, von Zürich, in Bassersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann-Schmid, Dr. Gabriele, von Basel, in Hersberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Reto, von Tegerfelden, in Russikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwander, Andreas, von Sempach, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschuck, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.