Reports for Jean-Pierre Kusio
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jean-Pierre Kusio
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4206609, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fondation Art Vif, à Biel/Bienne, CHE-112.193.047, fondation (No. FOSC 39 du 26.02.2015, Publ. 2011363).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Héry-Cléry, Jeanne Joëlle, ressortissante française, à Cressier NE, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Damiata-Scartazzini, Arianna, de Bregaglia, à Neuchâtel, directrice, avec signature collective à deux [précédemment: de Bondo, à Voëns (Saint-Blaise)];
Kusio, Jean-Pierre, de Meinisberg, à Le Landeron, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: à Evilard, membre, avec signature collective à deux].
Publication number: 3056027, Commercial Registry Office Berne, (36)
ASQA Sàrl, à Evilard, CHE-113.194.865, société à responsabilité limitée (No. FOSC 170 du 02.09.2016, Publ. 3034261).
Nouvelle raison sociale:
ASQA Sàrl en liquidation.
Adresse de liquidation:
c/o Jean-Pierre Kusio, Résidence les Pêches, 2525 Le Landeron. La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 07.09.2016.
Inscription ou modification de personne(s):
Kusio, Jean-Pierre, de Meinisberg, à Le Landeron, associé et gérant, liquidateur, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature individuelle].
Publication number: 3034261, Commercial Registry Office Berne, (36)
ASQA Sàrl, à Evilard, CHE-113.194.865, société à responsabilité limitée (No. FOSC 212 du 03.11.2014, Publ. 1800905).
Inscription ou modification de personne(s):
Kusio, Jean-Pierre, de Meinisberg, à Le Landeron, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20'000.00 [précédemment: à Evilard].