Reports for Gregory Kunz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Gregory Kunz
Holdings
Newest SOGC notifications: Gregory Kunz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005522795, Commercial Registry Office Berne, (36)
Patronale Personalvorsorgestiftung der Firma Kunz Kunath AG, in Burgdorf, CHE-109.786.703, Stiftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148337). [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag allfällig gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi, Klaus, von Burgdorf BG und Aarberg, in Burgdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Hansruedi, von Luzern, in Steinhausen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz-Gurtner, Irene, von Ersigen, in Burgdorf (Kirchberg (BE)), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer , Jonathan, von Ringgenberg (BE), in Bützberg (Thunstetten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunath, Georg Friedrich, von Aarau, in Biberstein, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kunz, Gregory, von Ersigen, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005253186, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kunz Kunath Holding AG, in Burgdorf, CHE-105.951.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunath, Georg Friedrich, von Aarau, in Biberstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi-Hackett, Klaus, von Burgdorf und Aarberg, in Burgdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ciulik Kunz, Stacy, von Ersigen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Funk-Kunath, Gabriela , von Aarau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Gregory, von Ersigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Jürg, von Ersigen, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kunz, Matthias, von Ersigen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kunz-Gurtner, Irene, von Ersigen und Wahlern, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Kunz, Fritz, von Ersigen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schurter, Hans-Rudolf, von Zürich, in Erlinsbach (Erlinsbach (AG)), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004754057, Commercial Registry Office Berne, (36)
C29 Beteiligungen AG, in Burgdorf, CHE-374.418.517, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2019, Publ. 1004643634).
Statutenänderung:
25.10.2019.
Firma neu:
Ursus Gremyh AG.
Domizil neu:
c/o Matthias Kunz, Gyrisbergstrasse 5, 3400 Burgdorf.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Urs, von Aarau und Meisterschwanden, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keiser, Silvia, von Reitnau und Zürich, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Matthias, von Ersigen, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciulik Kunz, Stacy, von Ersigen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Gregory, von Ersigen, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Jeremy, von Ersigen, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.