Reports for Rolf Kundert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Kundert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4385935, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
RZ Schweiz AG, in Altendorf, CHE-103.190.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2013, Publ. 7028710).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Marco, von Bubikon, in Altendorf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kundert, Rolf, von Glarus Süd, in Glarus Süd, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6962284, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
RZ Schweiz AG, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.3.020.289-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2011, S. 0, Publ. 6384920).
Gründungsstatuten:
27.02.1981.
Statutenänderung:
15.11.2012.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Talstrasse 24A, 8852 Altendorf. Gemäss Erklärung vom 15.11.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, Markus, von Rebstein, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AWP AG für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Marco, von Bubikon, in Altendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kundert, Rolf, von Glarus Süd, in Glarus Süd, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schwanden GL, in Schwanden GL, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].