Reports for Walter Kübler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Kübler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004986778, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schmidli Bau AG, in Rafz, CHE-333.721.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Jestetten (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3537843, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Tannewäg AG, in Rafz, CHE-112.191.108, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2343411). Gemäss Erklärung vom 12.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermelinger, Bruno, von Wangen-Brüttisellen, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Bruno, von Stadel, in Stadel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kübler, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidli, Werner, von Rafz, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meili Treuhand AG (CHE-100.433.032), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Rudolf Bernhard, von Zürich und Oberriet SG, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3140517, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Personalvorsorgestiftung Schmibo, in Schaffhausen, CHE-112.568.176, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2016, Publ. 2880905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Secchiano, Giuseppe, von Rafz, in Lottstetten (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kübler, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lottstetten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Christian, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urscheler, David, von St. Gallen, in Wilen b. Neunforn (Neunforn), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.