Reports for Pascal Kronenberg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Pascal Kronenberg
Holdings
Newest SOGC notifications: Pascal Kronenberg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3948769, Commercial Registry Office Aargau, (400)
TFB Diagnostic Systems AG, in Möriken-Wildegg, CHE-290.743.754, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3602423).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Aktien neu:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Daniel, von Rüschlikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deillon, Fernand, von Zürich, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brenner, Karin, von Luzern, in Möriken-Wildegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Pascal, von Horw, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiegg, Dr. Yves, von Steckborn, in Schneisingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schiegg, Dr. Yves, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3948767, Commercial Registry Office Aargau, (400)
TFB AG, in Möriken-Wildegg, CHE-105.778.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2017, Publ. 3755021).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Firma neu:
TFB Holding AG.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an Industrie- und Handelsunternehmen aller Art sowie Errichtung und Finanzierung solcher Unternehmen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiegg, Dr. Yves, von Steckborn, in Schneisingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klemm, Dr. Veronika, deutsche Staatsangehörige, in Niederlenz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kronenberg, Pascal, von Horw, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wasmer, Roger, von Eggerberg, in Hendschiken, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deillon, Fernand, von Vuisternens-devant-Romont und Zürich, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ehrsam, Bruno, von Rümlingen, in Rümlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3755021, Commercial Registry Office Aargau, (400)
TFB AG, in Möriken-Wildegg, CHE-105.778.811, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3479837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunkeler, Dr. Friedrich Josef, von Pfaffnau, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deillon, Fernand, von Vuisternens-devant-Romont und Zürich, in Möriken-Wildegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kronenberg, Pascal, von Horw, in Lausanne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.