Reports for Thomas Kramer
Mandates
Results for the name Thomas Kramer
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Kramer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005978984, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spirig Consulting AG, in Widnau, CHE-104.265.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, S.0, Publ. 3867621).
Firma neu:
Spirig Consulting AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.02.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halter, Willy Rico, von Marbach SG, in Mörschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Kramer, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirig, Norbert, von Widnau, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005852244, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Classic Consulting AG, in St. Margrethen, CHE-115.022.123, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983465).
Statutenänderung:
29.09.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft ist ein Vermögensverwalter gemäss Art. 17 Abs. 1 Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Erbringung von Dienstleistungen jeglicher Art im Finanz- und Vermögensverwaltungsbereich gemäss Art. 19 Abs. 1 FINIG sowie die Zurverfügungstellung von Infrastruktur für Vermögensverwalter und Finanzberater. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, überbauen, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Willy Rico, von Marbach (SG), in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Halter, Daniela, von Marbach (SG) und Linden, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Marbach (SG) und Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Kramer, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1851757, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spirig Consulting AG, in Widnau, CHE-104.265.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 18, Publ. 4791168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Walter, von Stein SG, in Gossau SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Willy Rico, von Marbach SG, in Mörschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Kramer, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.