Reports for Fritz Kopp-Z'graggen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fritz Kopp-Z'graggen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2249941, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
FUGA HOLDING AG LUZERN, in Luzern, CHE-102.443.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2014, Publ. 1878359).
Statutenänderung:
23.06.2015.
Firma neu:
FRIKO Invest AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Domizil neu:
Töpferstrasse 5, 6004 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp-Z'graggen, Fritz, von Luzern und Ebikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopp, lic. iur. Thomas, von Luzern und Ebikon, in Luzern, Delegierter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döös, Patrick, von Fischbach, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kopp Döös, Barbara Ann Marie, von Luzern, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brack, Christoph Daniel, von Neunforn, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6543050, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Immobilien AG Allmend, Luzern, in Luzern, CH-100.3.005.419-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S. 10, Publ. 5799410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kopp-Z'graggen, Fritz, von Luzern und Ebikon, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döös, Patrick, von Fischbach, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wicki, Thomas, von Luzern, in Dierikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5799410, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Immobilien AG Allmend, Luzern, in Luzern, CH-100.3.005.419-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2010, S. 12, Publ. 5474854).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, lic. iur. Thomas, von Luzern und Ebikon, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schubiger, Georg Franz Friedrich, von Uznach, in Hellerup (DK), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Helsinki (FI), Mitglied];
Kopp-Z'graggen, Fritz, von Luzern und Ebikon, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Schubiger-Kopp, Anna-Marie, von Luzern, Ebikon und Uznach, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.