Reports for Jürgen Günter Koller
Mandates
Newest SOGC notifications: Jürgen Günter Koller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005486023, Commercial Registry Office Zug, (170)
excicons GmbH, in Zug, CHE-240.542.604, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2013, S.0, Publ. 7175384).
Firma neu:
excicons GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.05.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Jürgen Günter, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Efringen Kirchen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Kappeler, Reto, von Meilen, in Meilen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 7175384, Commercial Registry Office Zug, (170)
excicons GmbH, in Zug, CH-170.4.010.835-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, Publ. 6409208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Jürgen Günter, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Efringen Kirchen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rudolf, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6409208, Commercial Registry Office Zug, (170)
excicons GmbH, in Zug, CH-170.4.010.835-3, Chamerstrasse 175, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.10.2011.
Zweck:
Einführung, Beratung und Betrieb von IT-Lösungen, Optimierung von betriebswirtschaftlichen Prozessen und Werteflüssen, sowie Vertrieb von Softwareprodukten;
Personalvermittlung, -entwicklung und -coaching;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 25.10.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jost, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rudolf, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Koller, Jürgen Günter, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Efringen Kirchen (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.