Reports for Anton J. Koller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anton J. Koller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4479468, Commercial Registry Office Zug, (170)
42virtual Schweiz AG, in Zug, CH-170.3.024.998-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2007, S. 19, Publ. 4030912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Anton J., von Gossau SG und Oberbüren, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schwerzmann, Dominik A., von Risch und Zug, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schuler Financial Consulting GmbH, in Zug, Revisionsstelle;
Balandina Jaquier, Julia, von Siviriez, in Winkel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simons, Inge Maria Camiel, belgische Staatsangehörige, in Balsthal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langnau am Albis];
Zahradnik, Rainer, österreichischer Staatsangehöriger, in Balsthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langnau am Albis, Präsident mit Einzelunterschrift];
Jörg & Kummer AG (CH-053.3.008.181-0), in Langenthal, Revisionsstelle.
Publication number: 3052222, Commercial Registry Office Zug, (170)
42virtual Schweiz AG, Sitz [bisher: Herrliberg ], CH-170.3.024.998-8, Unternehmensberatung, strategische Beratung in den Bereichen eBusiness, IT und Organisation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2004, Seite 20).
Statutenänderung:
22.09.2005.
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
Baarerstrasse 63, 6300 Zug.
Zweck:
Unternehmensberatung, strategische Beratung in den Bereichen eBusiness, IT und Organisation, Durchführung von IT-Projekten einschliesslich Projektmanagement, Generalunternehmerschaft, Analyse/Design von IT-Lösungen, Entwicklung/Einsatz von Lösungen, Betrieb und Wartung, Verkauf von Software, Hardware und EDV Dienstleistungen Dritter, Erwerb, Vermietung und Verpachtung von beweglichen Gütern und Immobilien;
kann alle kaufmännischen, finanziellen, industriellen und treuhänderischen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit oben erwähntem Gesellschaftszweck zusammenhängen, Filialen oder Betriebsstätten errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, nutzen, veräussern und belasten.
Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Bisher:
Koller, Anton J., Heimat Gossau SG, Oberbüren, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Schwerzmann, Dominik A., Heimat Risch, Zug, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift;
Simons, Inge Maria Camiel, Heimat Belgien, in Langnau am Albis, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift;
Schuler Financial Consulting GmbH, in Zug, Revisionsstelle.
Geändert:
Zahradnik, Rainer, Heimat Oesterreich, in Langnau am Albis, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: in Ollem (AT)].
Publication number: 973578, Commercial Registry Office Zurich, (20)
42virtual Schweiz AG, bisher in Zug, Unternehmensberatung in den Bereichen eBusiness, IT und Organisation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2001, S. 9294).
Gründungsstatuten:
17.08.2001.
Statutenänderung:
14.01.2003, 17.02.2003.
Sitz neu:
Herrliberg.
Domizil neu:
Seestrasse 157, 8704 Herrliberg.
Zweck:
Unternehmensberatung, strategische Beratung in den Bereichen eBusiness, IT und Organisation, Durchführung von IT-Projekten einschliesslich Projektmanagement, Generalunternehmerschaft, Analyse/Design von IT-Lösungen, Entwicklung/Einsatz von Lösungen, Betrieb und Wartung, Verkauf von Software, Hardware und EDV Dienstleistungen Dritter, Erwerb, Vermietung und Verpachtung von beweglichen Gütern und Immobilien, alle kaufmännischen, finanziellen, industriellen und treuhänderischen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit oben erwähntem Gesellschaftszweck zusammenhängen, Filialen oder Betriebsstätten errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, nutzen, veräussern und belasten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Sind die Adressen aller Aktionäre der Verwaltung bekannt, so können solche Mitteilungen durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahradnik, Rainer, österreichischer Staatsangehöriger, in Ollem (A), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Koller, Anton J., von Gossau SG und Oberbüren, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Schwerzmann, Dominik A., von Zug und Risch, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Simons, Inge Maria Camiel, belgische Staatsangehörige, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
[wie bisher];
Schuler Financial Consulting GmbH, in Zug, Revisionsstelle [wie bisher].