Reports for André Koller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Koller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005857468, Commercial Registry Office Jura, (670)
Sofiparc SA, à Delémont, CHE-105.690.607, société anonyme (No. FOSC 171 du 05.09.2016, Publ. 3038291).
Nouvelle adresse:
c/o Me Carole Zuber, Chemin des Places 1, 2800 Delémont.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Koller, André, de Bourrignon, à Delémont, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Gobat, Vincent Paul, de Crémines, à Courrendlin, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux].
Publication number: 3798615, Commercial Registry Office Jura, (670)
JIC S.A., à Delémont, CHE-100.173.724, société anonyme (No. FOSC 240 du 10.12.2015, Publ. 2533127).
Nouvelle raison sociale:
JIC S.A. en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl, Rue Louis-Vautrey 25, 2800 Delémont. Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale du 27.09.2017, la société a décidé sa dissolution.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schäublin, Charles-André, de Waldenburg, à Delémont, président, avec signature collective à deux;
Corbat, Patrick Paul Charles, de Vendlincourt, à Vendlincourt, vice-président, avec signature collective à deux;
Koller, André, de Bourrignon, à Delémont, membre, avec signature collective à deux;
Gerber, Jean-Frédéric, de Langnau im Emmental, à , à Porrentruy, directeur, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec un membre.
Inscription ou modification de personne(s):
Fiduciaire Henz & Schaffner Sàrl (CHE-106.051.887), à Delémont, liquidatrice.
Publication number: 6252764, Commercial Registry Office Jura, (670)
F.I.E.R. Fondation d'impulsion économique régionale, à Delémont, CH-670.7.000.886-8, fondation (No. FOSC 173 du 07.09.2006, p. 9, Publ. 3538778).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Aeschbacher, Gottfried, de Eggiwil, à Delémont, membre, avec signature collective à deux;
Koller, André, de Bourrignon, à Delémont, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Joliat-Aeschbacher, Nicole, de Eggiwil et Courtételle, à Delémont, membre, avec signature collective à deux;
Koller, Emmanuel, de Bourrignon, à Delémont, membre, avec signature collective à deux.