Reports for Alois Koller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alois Koller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004528666, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Achermann Revital AG, in Dübendorf, CHE-105.646.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2598883). Gemäss Erklärung vom 06.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Stephan, von Eggersriet, in Diepoldsau, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Eugster Treuhand AG (CHE-107.161.395), in Dübendorf, Revisionsstelle;
Fedi, Andre Francesco, von Arvigo, in Locarno, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koller, Alois, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Döttingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz, Ronald, von Brittnau, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Marcel André, von Schönholzerswilen, in Sirnach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4865184, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ARGE Achermann AG, in Dübendorf, CH-020.3.023.700-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 29.09.2000, S. 6667).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Stephan, von Eggersriet, in Diepoldsau, Direktor, mit Einzelunterschrift;
De Lucia, Alessio, italienischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koller, Alois, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Döttingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4395234, Commercial Registry Office Berne, (36)
Sonderabfallverwertungs-AG, SOVAG, in Brügg, CH-073.3.002.401-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2007, S. 4, Publ. 4149874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koller, Alois, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Döttingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Ulrich, von Trub, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien;
Eisenhut, Ulrich P., von Trogen, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Alfred, von Langnau im Emmental, in Uetendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichberger, Markus Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil bei Büren, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baschung, Urs, von Derendingen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Alfred, von Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Walter, von Wald BE, in Wald BE, Sekretär (nicht Mitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Janailhac, Jean-Marc, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Heinrich, von Attelwil, in Trélex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buekens, Joe, belgischer Staatsangehöriger, in Aalst (BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Locher, Alex, von Sargans, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Matter, Walter, von Kölliken, in Kriens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sorge, René Max, von Wettingen und Thalheim AG, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Porak, Anatol, österreichischer Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Jean, französischer Staatsangehöriger, in Geispitzen (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.