Reports for René Kohler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Kohler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2660139, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Pro Säge Schwarzwald-Alp, in Meiringen, CHE-110.406.806, Stiftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2011, Publ. 6453954).
Domizil neu:
c/o Peter Huber, Mühlefluhstrasse 15, 3860 Meiringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, René, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer, Elisabeth, von Wilderswil, in Grindelwald, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eggenschwiler, Paul, von Aedermannsdorf, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler, Hans Rudolf, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 7061504, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kohler Bau AG, in Schattenhalb, CH-092.3.006.784-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 5, Publ. 5320984).
Domizil neu:
Grimselstrasse 88E, Willigen, 3860 Meiringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, René, von Schattenhalb, in Willigen (Schattenhalb), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kohler-Huber, Hans-Rudolf, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Pro Säge Schwarzwald-Alp, in Meiringen, c/o Peter Raess, Urbachseystrasse 19, 3860 Meiringen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
25.01.1997, 31.10.1998.
Zweck:
Wiederherstellung und Sicherung des Betriebes der Säge auf der Schwarzwald-Alp.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 oder mehr Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Schilling, Guido Dr., von Basel, in Magglingen (Evilard), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herger, Josef, von Spiringen und Uitikon, in Altdorf UR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raess, Peter, von Bottighofen, in Meiringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, René, von Schattenhalb, in Schattenhalb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schild, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Schwanden bei Brienz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.