Reports for Andreas Köberl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Köberl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6225190, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Firma Saco Maschinenbau AG, in Wald ZH, CH-020.7.903.443-8, Stiftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2005, S. 28, Publ. 2914150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Hans, von Goldingen, in Benken SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köberl, Andreas, von Dietlikon, in Wald ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift];
Köberl, Thomas, von Dietlikon, in Grub AR, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wald ZH];
Kuster, Hanspeter, von Eschenbach SG, in Wald ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KEEL + PARTNER AG (CH-320.3.048.739-6), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Saco Maschinenbau AG, in W a l d Z H, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24. 06.1996, S. 3730).
Statutenänderung:
27.10.1998.
Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Maschinen und Apparaten;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm das Geschäft der Kollektivgesellschaft "Saile & Köberl", in Wald ZH, mit Aktiven und Passiven gemäss Bilanz per 31.12.1974 zum Preise von CHF 706 147.35 von dem CHF 300 000.- auf das Grundkapital angerechnet wurden.]. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen sowie durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köberl-Muggli, Emil, von Dietlikon, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Köberl-Muggli, Liliane, von Dietlikon, in Wald ZH, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien;
OBT Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köberl, Andreas, von Dietlikon, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Koller-Köberl, Elisabeth, von Dietlikon und Herisau, in Wald ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Köberl, Elisabeth, von Dietlikon, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Köberl, Thomas, von Dietlikon, in Grub AR, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wald ZH, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keel Treuhand, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Firma Saco Maschinenbau AG, in Wald ZH, Stiftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.1993, S. 0).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köberl, Emil, von Dietlikon, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köberl, Andreas, von Dietlikon, in Wald ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Köberl, Thomas, von Dietlikon, in Wald ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.