Reports for Peter Knoll
Mandates
Newest SOGC notifications: Peter Knoll
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4705056, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Institut für Wirtschaftsberatung und Qualitätsmanagement GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.018.391-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2005, S. 11, Publ. 2984962).
Statutenänderung:
9.10.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knoll, Gabriele Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Bietigheim-Bissingen (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönert, Markus, von Winterthur und Ennenda, in Altnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--];
Knoll, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bietigheim-Bissingen (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Publication number: 2984962, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Institut für Wirtschaftsberatung und Qualitätsmanagement GmbH, in Kreuzlingen, CH-440.4.018.391-5, Hauptstrasse 110, 8280 Kreuzlingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.08.2005.
Zweck:
Förderung des Qualitätsmanagements einschliesslich Soft- und Hardwarelösungen, Unterstützung durch Schulungsmassnahmen wie Fortbildungen und Durchführung von Seminaren für KMU-Betriebe. Die Gesellschaft vertreibt Verkaufsförderprogramme und finanziert die eingesetzten Produkte aus eigenen Mitteln. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an in- und ausändischen Gesellschaften beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Knoll, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bietigheim-Bissingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Schönert, Markus, von Winterthur und Ennenda, in Altnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Knoll, Gabriele Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Bietigheim-Bissingen (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.