Reports for Bruno Kneuss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Kneuss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005962959, Commercial Registry Office Berne, (36)
BK Trans AG Mühleberg, in Mühleberg, CHE-483.766.550, Steinrieselstrasse 26, 3203 Mühleberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.12.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft sind Transporte und Kranarbeiten aller Art sowie Herstellung und Handel mit Energieholz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 12.12.2023 und Inventar per 01.07.2023 Aktiven von CHF 915'752.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 147'313.27 des Einzelunternehmens BK Trans Bruno Kneuss, in Mühleberg (CHE-102.033.620), wofür 300 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kneuss, Bruno, von Eggiwil, in Mühleberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kneuss, Marlies, von Eggiwil, in Mühleberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005465510, Commercial Registry Office Berne, (36)
Woodex AG, in Bern, CHE-101.149.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, Publ. 3178531).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Matthias, von Trub, in Seedorf BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kneuss, Bruno, von Eggiwil, in Mühleberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wälchli, Hans Ulrich, von Ochlenberg, in Burgistein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walther, Marc, von Krauchthal, in Münchenbuchsee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2454493, Commercial Registry Office Berne, (36)
Woodex AG, in Treiten, CHE-101.149.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2351591).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Daniel, von Treiten, in Treiten, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Matthias, von Trub, in Seedorf BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kneuss, Bruno, von Eggiwil, in Mühleberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].