Reports for Kurt Kneier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Kneier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3579055, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Schoenmakers-Müller-Stiftung, in Basel, CHE-110.409.638, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2015, Publ. 2313687).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneier, Kurt, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2027619, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Dr. Augustin-Stiftung, in Allschwil, CHE-102.729.963, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2013, Publ. 912489).
Domizil neu:
c/o Christoph Lusser, Schönenbuchstrasse 5, 4123 Allschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauber, Dr. Anton, von Marbach LU, in Allschwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner-Krauer, Sandra, von Bäretswil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lusser, Christoph, von Allschwil, in Allschwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth-Cher, Fernanda, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin;
Censier, Katharina, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneier, Kurt, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates und Verwalter mit Einzelunterschrift];
Widmer, Urs, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probus Treuhand AG (CHE-495.752.833), in Allschwil, Revisionsstelle [bisher: Probus Treuhand AG (CH-280.3.016.107-3)].
Publication number: 1594719, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Raiffeisenbank Allschwil-Schönenbuch Genossenschaft, in Allschwil, CHE-107.782.019, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2010, S. 6, Publ. 5839182).
Statutenänderung:
08.05.2014.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Statuten] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung, jedoch Nachschusspflicht bis zum Betrag von CHF 8'000.--.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kneier, Kurt, von Allschwil, in Allschwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bohrer, Verena, von Schönenbuch, in Schönenbuch, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Josef, von Basel, in Schönenbuch, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber-Balmelli, Carmen, von Lugano, in Binningen, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bubendorf, Simon, von Schönenbuch, in Schönenbuch, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landi, Annalisa, von Birsfelden, in Allschwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.