Reports for Michael Knaus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Knaus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 972147, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
SMA Schiff Management AG, in Kesswil, CH-440.3.016.072-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 15, Publ. 5907478). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaus, Michael, von Hemberg, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähler, Roger, von Buchholterberg, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consultive Revisions AG (CH-320.9.064.131-2), in Gossau SG, Revisionsstelle.
Publication number: 7069900, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Elektro Bieri AG, in Romanshorn, CH-440.3.014.445-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2007, S. 14, Publ. 4211638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaus, Michael, von Hemberg, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Markus, von Au SG, in Au SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6882654, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Ligewa AG, in Romanshorn, CH-440.3.003.346-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2010, S. 17, Publ. 5931104).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knaus, Michael, von Hemberg, in Amriswil, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Blum, Irène, von Schwyz, in Mörschwil, mit Einzelprokura.