Reports for Katharina Klopfstein
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Katharina Klopfstein
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005659746, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, in Zollikon, CHE-109.463.447, Stiftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bannwart, Gabrielle, von Kirchberg (SG), in Wald (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Biedermann, Dr. Barbara Claudia, von Bäretswil, in Bäretswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blanc Bärtsch, Jasmin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fenner, Dr. Beat M., von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fenner, Martin, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klopfstein, Katharina, von Laupen, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koelliker, Thomas, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschurr, Dr. Floris, von Scharans, in Unterengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tuena, Simone, von Basel, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss , Peter, von Kilchberg (ZH), in Oberengstringen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg Bai, Rosmarie, von Ossingen, in Mettmenstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
ten Doornkaat Koolman, Nicolasina, von Zürich, in Bregaglia, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Badertscher, Walter, von Eggiwil, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Evans Fuchs, Veronica Pamela Pearl, genannt Pam, britische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Muther, Margrit, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Christoph, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aus der Au Heymann, Dr. Christina, von Märstetten, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Di Cello, Gianna, von Zürich, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pajarola, Ursina, von Lugano, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thürlemann, Raphael, von Waldkirch, in Trogen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3947381, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, in Zollikon, CHE-109.463.447, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei-Tobler, Lucie, von Unterstammheim, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thöni, Dr. Hans, von Gsteigwiler, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klopfstein, Katharina, von Laupen, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Dr. Werner, von Basel und Gränichen, in Zollikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Veser, Carla, von Meilen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3493251, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Diakonissenfürsorgestiftung des Diakoniewerkes Neumünster, in Zollikon, CHE-104.150.076, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1881621).
Vermögensübertragung:
Die Stiftung überträgt gemäss Vertrag vom 29.11.2016 und Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 13.01.2017 Aktiven von CHF 3'520'170.88 auf die Stiftung Diakoniewerk Neumünster - Schweizerische Pflegerinnenschule, in Zollikon (CHE-109.463.447).
Gegenleistung:
keine.
Name neu:
Diakonissenfürsorgestiftung des Diakoniewerkes Neumünster in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) vom 13.01.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fenner, Dr. Beat, von Zürich, in Zumikon, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muther, Margherita, von Zürich, in Zollikon, Vizepräsidentin des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zogg Bai, Rosmarie, von Ossingen, in Mettmenstetten, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Badertscher, Walter, von Eggiwil, in Dübendorf, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Klopfstein, Katharina, von Laupen, in Zollikon, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Mäder-Eichenberger, Christine, von Mühleberg und Fällanden, in Fällanden, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].