Reports for Hans Peter Klötzli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Peter Klötzli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004824841, Commercial Registry Office Berne, (36)
Klötzli Messerschmiede GmbH, in Burgdorf, CHE-139.264.438, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2014, S.0, Publ. 1431167).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klötzli, Hans Peter, von Burgdorf, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Klötzli, Béatrice, von Burgdorf, in Burgdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klötzli, Samuel, von Burgdorf, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hans Peter Klötzli oder Béatrice Klötzli];
Klötzli, Nina, von Burgdorf, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrist zu zweien mit Hans Peter Klötzli oder Béatrice Klötzli];
Klötzli Beteiligungen AG (CHE-498.517.984), in Burgdorf, Gesellschafterin, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004823694, Commercial Registry Office Berne, (36)
Messer Klötzli Bern AG, in Bern, CHE-108.090.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2011, S.6, Publ. 5977048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klötzli, Hans Peter, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Klötzli-Misteli, Beatrice, von Burgdorf, in Burgdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klötzli, Samuel, von Burgdorf, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Klötzli, Nina, von Burgdorf, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1431167, Commercial Registry Office Berne, (36)
Klötzli Messerschmiede GmbH, in Burgdorf, CHE-139.264.438, Hohengasse 3, 3400 Burgdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2014.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Produktion von Messerschmied- und Stahlwaren sowie der Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Messerschmied- und Stahlwaren. Die Gesellschaft kann sämtliche damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 24.03.2014 und Inventar per 30.09.2013 Aktiven von CHF 537'681.13 und Fremdkapital von CHF 479'367.53 des Einzelunternehmens Messer Klötzli, in Burgdorf (CHE-101.849.292) wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 38'313.60 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich. Gemäss Erklärung vom 24.03.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Klötzli, Hans Peter, von Burgdorf, in Burgdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Klötzli, Béatrice, von Burgdorf, in Burgdorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Klötzli, Nina, von Burgdorf, in Bern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrist zu zweien mit Hans Peter Klötzli oder Béatrice Klötzli, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Klötzli, Samuel, von Burgdorf, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Hans Peter Klötzli oder Béatrice Klötzli, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.