Reports for Reinhold Klingert
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reinhold Klingert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005800264, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
IBITECH AG Ingenieurbüro für Informationstechnologie, in Münchenstein, CHE-105.309.066, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2021, Publ. 1005245333).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingert, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Gregor, von Fisibach, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rauch, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Freiburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2639578, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 242 vom 13.12.2004, S. 5, publizierten TB-Eintrags Nr. 5193 vom 07.12.2004. INCOAHEAD AG, in Biel-Benken, CH-280.3.008.150-7, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2005, S. 4).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingert, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Einzelunterschrift [nicht: Reinhold, Klingert].
Publication number: 2637892, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
IBITECH AG Ingenieurbüro für Informationstechnologie, in Muttenz, CH-400.3.020.959-2, Entwicklung, Produktion und Handel im Bereich der Informationstechnologie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2004, S. 8).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güllering, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Balgau (FR), Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingert, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Einzelunterschrift.