Reports for Lucia Klemenjak
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lucia Klemenjak
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1019019, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Avalon Consulting AG, in Buttisholz, CH-160.3.003.427-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2013, Publ. 7218098).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemenjak, Lucia, von Buttisholz, Wolhusen und Entlebuch, in Buttisholz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Buttisholz und Entlebuch, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Klemenjak, Christian, von Buttisholz, in Buttisholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Avalon Consulting AG, in Einsiedeln, Trachslauerstrasse 68, 8840 Trachslau, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Avalon Consulting AG.
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Buttisholz.
Statuten Hauptsitz:
14.09.1998.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
05.10.1998 [letzte Publikation: SHAB Nr. 151 vom 07.08.2000, S. 5357].
Zweck Hauptsitz:
Entwicklung und Verkauf von EDV- Software sowie Organisations- und Evaluationsberatung im EDV-Bereich;
Betrieb eines Kunden-Rechenzentrums;
Personalberatung sowie Vermittlung;
Beteiligungen.
Eingetragene Personen:
Hübner, Michael, von Deutschland, in Ruswil, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klemenjak, Lucia, von Buttisholz, Wolhusen und Entlebuch, in Buttisholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Avalon Consulting AG, in B u t t i s h o l z , Entwicklung und Verkauf von EDV-Software sowie Organisations- und Evaluationsberatung im EDV-Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.1998, S. 7067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischli, Konrad, von Näfels, in Altendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Dascon AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemenjak, Lucia, von Buttisholz, Wolhusen und Entlebuch, in Buttisholz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stauber, Nataly, von Zetzwil, in Freienbach, Revisionsstelle.