Reports for Sven Kirchner
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sven Kirchner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1410631, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GK raumconcepte AG, in Einsiedeln, CHE-110.567.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1249473).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hock, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Stockstadt (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Kirchner, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Geiselbach (DE), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6943342, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GK raumconcepte AG, in Einsiedeln, CH-320.3.054.994-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2011, S. 0, Publ. 6408580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Martin, von Deutschland, in Einsiedeln, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Geiselbach (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Kirchner, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Geiselbach (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Hock, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Stockstadt (DE), Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4110054, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Terna & Partner AG, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.3.054.994-9, Übernahme von Bauten als Generalunternehmer usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2007, S. 14, Publ. 3840582).
Statutenänderung:
30.08.2007.
Firma neu:
GK raumconcepte AG.
Sitz neu:
Uznach.
Domizil neu:
Unterer Stadtgraben 6, 8730 Uznach.
Zweck neu:
Herstellung und Verkauf von Schrank- und Trennwandsystemen sowie Übernahme von Bauten als Generalunternehmer, Übernahme von Bauleitungen, Konstruktion und Planung von Bauten aller Art, Entwicklung neuer Verfahren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Convisa AG, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Geiselbach (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krucker, Ingrid, von Braunau, in Uznach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführerin];
Winter, Thomas, von Kaisten, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kirchner, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Geiselbach (DE), mit Einzelunterschrift;
Koch, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Willerzell (Einsiedeln), mit Einzelunterschrift;
Brevi Wirtschaftsberatung GmbH, in Steckborn, Revisionsstelle.