Reports for Ingrid Krucker Bereuter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ingrid Krucker Bereuter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005024596, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Innenarchitektur Krucker AG, in Uznach, CHE-106.271.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S.14, Publ. 5214422).
Firma neu:
Innenarchitektur Krucker AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.11.2020 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Ingrid Krucker Bereuter, Friedbergweg 24, 9500 Wil SG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bereuter, Alfred Johann, von Illnau-Effretikon, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Krucker Bereuter, Ingrid, von Braunau und Illnau-Effretikon, in Wil SG, Präsidentin und Delegierte, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uznach, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1928897, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GK raumconcepte AG, in Einsiedeln, CHE-110.567.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krucker Bereuter, Ingrid, von Braunau und Illnau-Effretikon, in Uznach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rösslein, Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5741150, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GK raumconcepte AG, bisher in Uznach, CH-320.3.054.994-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2009, S. 17).
Gründungsstatuten:
02.03.2004.
Statutenänderung:
24.06.2010.
Sitz neu:
Einsiedeln.
Domizil:
Industriestrasse 4, 8836 Bennau.
Zweck:
Herstellung und Verkauf von Schrank- und Trennwandsystemen sowie Übernahme von Bauten als Generalunternehmer, Übernahme von Bauleitungen, Konstruktion und Planung von Bauten aller Art, Entwicklung neuer Verfahren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 102'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 51'000.--.
Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich [wie bisher];
[Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Bernd, von Deutschland, in Geiselbach (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Winter, Thomas, von Kaisten, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Kirchner, Sven, von Deutschland, in Geiselbach (DE), mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Krucker Bereuter, Ingrid, von Braunau und Illnau-Effretikon, in Uznach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Krucker, Ingrid, von Braunau];
Koch, Martin, von Deutschland, in Einsiedeln, mit Einzelunterschrift [bisher: in Willerzell].