Reports for Igor Khlystun
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Igor Khlystun
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3349179, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
ZÜRICHBERG IMMOBILIEN- UND VERWALTUNGS AG, bisher in Buchs (SG), CHE-102.830.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016).
Statutenänderung:
23.01.2017.
Sitz neu:
Ennetbürgen.
Domizil neu:
c/o Raphaël Lilla, Sonnhaldenstrasse 8, 6373 Ennetbürgen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khlystun, Igor, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Szerenyi, Elena, von Dübendorf, in Wald (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2816527, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vedgara AG, in Buchs SG, CHE-230.646.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2013, Publ. 1042133).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khlystun, Igor, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiev (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidelnikov, Andrej, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1042133, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Vedgara AG, in Buchs SG, CH-320.4.072.030-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7199904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holla, Rekha, indische Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khlystun, Igor, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiev (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nett, Martin, von Luzein, in Chur, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].