Reports for Mark Kellerhals
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Mark Kellerhals
Holdings
Newest SOGC notifications: Mark Kellerhals
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005305024, Commercial Registry Office Zug, (170)
Contempa AG, in Zug, CHE-109.569.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Peter, von Belp, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellerhals, Mark, von Ziefen, in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004893676, Commercial Registry Office Zug, (170)
Kellerhals GmbH, bisher in Büren (SO), CHE-109.569.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888583).
Statuten neu:
22.04.2020.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 22.04.2020 und Bilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 65'759.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 35'749.75 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Mit der am bisherigen Sitz eingetragenen Kapitalerhöhung auf CHF 100'000.00 ist das Kapital vor der Umwandlung gedeckt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Contempa AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 79, 6300 Zug.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Integrale Baudienstleistung im Bauhauptgewerbe;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma "Kellerhals Haustechnikplanung / CAD-Design", in Büren SO, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2001 mit Aktiven von CHF 61'895.55 und Passiven von CHF 19'027.--, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 22'868.55 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellerhals, Mark, von Ziefen, in Büren (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Guggisberg, Peter, von Belp, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004888583, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Kellerhals GmbH, in Büren (SO), CHE-109.569.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S.28, Publ. 5108076).
Statutenänderung:
22.04.2020.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebene Briefe.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellerhals, Mark, von Ziefen, in Büren (SO), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit 31 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Guggisberg, Peter, von Zürich, in Bonstetten, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.