Reports for Robert Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Robert Keller
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005478955, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ALITRA AG, in Aarau, CHE-107.117.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2020, Publ. 1005009997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Robert, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Keller, Gisela Waltraut Hildegard, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Dr. Markus, von Seengen, in Biberstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Urs Beat, von Aarau, in Aarau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004636951, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ALITRA AG, in Lenzburg, CHE-107.117.709, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2018, Publ. 4321925).
Statutenänderung:
15.05.2019.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
c/o Robert Keller, Zelglistrasse 39, 5000 Aarau.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Robert, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Aarau und Hottwil];
Keller, Gisela Waltraut Hildegard, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Keller, Gisela, von Aarau und Hottwil];
Keller, Doris Caroline, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Aarau und Mettauertal];
Keller, Urs Beat, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Aarau und Mettauertal].
Publication number: 5965032, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Keller-Rain-Stiftung, in Aarau, CH-400.7.033.626-4, c/o Robert Keller, Zelglistrasse 39, 5000 Aarau, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
01.11.2010.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die finanzielle, wohltätige direkte und indirekte Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Personen hinsichtlich ihrer Gesundheit, Ausbildung und Lebensgestaltung, insbesondere in der Schweiz und in Deutschland. Sie kann auch Personen, Gruppen und Projekte in den Bereichen Kultur und Politik fördern. Die Stiftung ist im Rahmen der Zwecksetzung im In- und Ausland tätig.
Aufsichtsbehörde:
Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 - 5 Mitgliedern und Revisionsstelle. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 17.11.2010 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Eingetragene Personen:
Keller, Robert, von Aarau, in Aarau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Becke, Gisela, von Aarau, in Aarau, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Doris, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Urs, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.