Reports for André Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005091494, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VSHN AG, in Zürich, CHE-275.566.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005031000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maag, Jennifer Renee, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, André, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathers, Patrick, von Degersheim, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Banz, Manuela, von Escholzmatt-Marbach, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Tobias, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fretz, Marco, von Bottenwil, in Sevelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibenzeder, Michèle, von Grosshöchstetten, in Hettlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Speth, Markus, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004506451, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VSHN AG, in Zürich, CHE-275.566.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653437).
Statutenänderung:
14.11.2018.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathers, Bruce Alastair, von Degersheim, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Aukia, Aarno, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brunner, Tobias, von Urdorf, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mathers, Patrick, von Degersheim, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Maag, Jennifer Renee, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Maag-Pelz, Jennifer, deutsche Staatsangehörige];
Inco Consulting AG (CHE-109.316.964), in Zug, Revisionsstelle;
Indermühle, Matthias Paul, von Amsoldingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, André, von Uster, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6628420, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RBNetwork Keller, in Egg, CH-020.1.052.374-7, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2007, S. 18, Publ. 3955804).
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Tulpenstrasse 5, 8610 Uster.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, André, von Uster, in Uster, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].