Reports for Prof. Dr. Georg Keiser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Georg Keiser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2882537, Commercial Registry Office Zug, (170)
Mach-Gaensslen Stiftung (Schweiz), in Unterägeri, CHE-109.653.232, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keiser, Prof. Dr. Georg, von Zug, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebersold, Dr. Hans, von Oberdiessbach, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Büren, Erich, von Flumenthal, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlinsbach];
Honegger, Prof. Dr. Hans Peter, genannt Hanspeter, von Zürich, in Hirzel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Buchhaltungs- und Revisions - AG (CH-170.3.003.773-6)].
Publication number: 5053864, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
teamwerk bau ag, in Sarnen, CH-140.3.002.544-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2007, S. 11, Publ. 4142610).
Statutenänderung:
28.05.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch aufgeführten Adressen oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlgensinger, Walter, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Paul, von Gondiswil, in Melchnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser, Georg, von Zug, in Oberwil bei Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld Treuhand- und Revisions AG, in Sarnen, Revisionsstelle;
Scherrer, Adrian, von Bütschwil, in Bütschwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burch, Hermann, von Sarnen, in Sarnen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 902482, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
teamwerk bau ag, in Sarnen, c/o Peter Zumstein Marketing- und Unternehmensberatung, Güterstrasse 3, 6061 Sarnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
6.03.2003.
Zweck:
Förderung der Entwicklung gemeinsamer Projekte, Produkte und Dienstleistungen in der Holzbranche, Erschliessung neuer Absatz- und Beschaffungsmärkte sowie Förderung des zwischenbetrieblichen Gedankenaustausches und der Erzielung von Skaleneffekten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich an solchen beteiligen, Vertretungen übernehmen oder vergeben sowie Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre können durch Brief erfolgen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Burch, Hermann, von Sarnen, in Sarnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlgensinger, Walter, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Paul, von Gondiswil, in Melchnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keiser, Georg, von Zug, in Oberwil bei Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zumstein, Peter, von Lungern, in Alpnach Dorf (Alpnach), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Orfida Treuhand + Revisions AG, in Sarnen, Revisionsstelle.