Reports for Thomas Kausch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas Kausch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004983522, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kausch Motoren GmbH, in Reinach (AG), CHE-105.151.351, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, S.0, Publ. 1400235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grün Kausch, Marion, von Oberkirch, in Reinach AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kausch, Thomas, von Oberkirch, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 6549366, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kausch Motoren GmbH, in Reinach AG, CH-400.4.020.576-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2010, S. 2, Publ. 5461962).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kausch, Thomas, von Oberkirch, in Reinach AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher:in Menziken];
Grün Kausch, Marion, von Oberkirch, in Reinach AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:in Menziken];
Länzlinger, Marcel, von Mosnang, in Wölflinswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5461962, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kausch Motoren GmbH, in Reinach AG, CH-400.4.020.576-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 01.07.1999, S. 4435). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kausch, Thomas, von Oberkirch, in Menziken, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].