Reports for Thomas Josef Kaufmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas Josef Kaufmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006057180, Commercial Registry Office Zug, (170)
CreaCon GmbH, in Hünenberg, CHE-116.015.717, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004819242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Markus, von Muhen, in Hubersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wichtrach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hirsig, Alfred, von Amsoldingen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 3128103, Commercial Registry Office Zug, (170)
Rolf Held + Partner GmbH, Unternehmensberatung, bisher in Stein am Rhein, CHE-104.994.743, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2013Publ. 7000362).
Gründungsstatuten:
22.12.1998.
Statutenänderung:
06.10.2016, 18.10.2016.
Firma neu:
Rolf Held + Partner GmbH.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 37, 6331 Hünenberg.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Held, Carola, von Warth-Weiningen TG, in Stein am Rhein, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Held, Rolf, von Warth-Weiningen TG, in Stein am Rhein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wichtrach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 49'000.00.
Publication number: 6770502, Commercial Registry Office Zug, (170)
CreaCon GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.009.983-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2010, S. 17, Publ. 5831426).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szakàcs, Arpàd, deutscher Staatsangehöriger, in Pfeffikon LU, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Alfred, von Amsoldingen, in Thun, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kaufmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wichtrach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lüscher, Markus, von Muhen, in Hubersdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].