Reports for Alfred Hirsig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alfred Hirsig
Newest SOGC notifications: Alfred Hirsig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006057180, Commercial Registry Office Zug, (170)
CreaCon GmbH, in Hünenberg, CHE-116.015.717, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004819242).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Markus, von Muhen, in Hubersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Wichtrach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hirsig, Alfred, von Amsoldingen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004819242, Commercial Registry Office Zug, (170)
CreaCon GmbH, in Hünenberg, CHE-116.015.717, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, S.0, Publ. 6770502).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Markus, von Muhen, in Hubersdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Hirsig, Alfred, von Amsoldingen, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2997263, Commercial Registry Office Zug, (170)
Hirsig Crea Consult GmbH, in Neuheim, CHE-114.584.306, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2008, S. 20, Publ. 4735334).
Firma neu:
Hirsig Crea Consult GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.07.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsig, Alfred, von Amsoldingen, in Thun, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].