Reports for Ernst L. Kaspar
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst L. Kaspar
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7116086, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Conventure GmbH, bisher in Zug, CH-020.4.024.609-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2012, Publ. 6513032).
Gründungsstatuten:
08.02.2002.
Statutenänderung:
11.03.2013.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Rosengartenstrasse 71, 8037 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement (Führung oder Mitarbeit), Konversionen, Strategieumsetzungen, Finanz- und Rechnungswesen, Treuhand und Revision. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 20'000.00 nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaspar, Ernst L., von Dürnten, in Mogelsberg(Neckertal), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaspar, Andrea M., von Dürnten, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00].
Publication number: 854634, Commercial Registry Office Zug, (170)
Conventure GmbH, Sitz [bisher: Zürich ], Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement, GmbH (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2002, Seite 19).
Statutenänderung:
06.12.2002.
Sitz Neu:
Zug.
Domizil Neu:
Bahnhofstrasse 32, 6301 Zug.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement (Führung oder Mitarbeit), Konversionen, Strategieumsetzungen, Finanz- und Rechnungswesen;
kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 40'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Bisher:
Kaspar, Andrea M., Heimat Dürnten, in Zürich, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 39'000;
Kaspar, Ernst L., Heimat Dürnten, in Mogelsberg, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 1'000.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Conventure GmbH, in Zürich, Rosengartenstrasse 71, 8037 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
8.02.2002.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Projektmanagement (Führung oder Mitarbeit), Konversionen, Strategieumsetzungen, Finanz- und Rechnungswesen;
kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 40'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Kaspar, Andrea M., von Dürnten, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 39'000.--;
Kaspar, Ernst L., von Dürnten, in Mogelsberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.