Reports for Daniel Kamm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Kamm
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Kamm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3835253, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Rubag Ruswiler Bau AG, in Ruswil, CHE-107.274.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2015, Publ. 1934145).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamm, Daniel, von Glarus Nord, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ruswil, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kamm, Jakob, von Sursee und Glarus Nord, in Altishofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6234918, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SCHNIEPER Bau AG, in Sempach, CH-100.3.788.545-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, S. 8, Publ. 4314470). Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Rubag Ruswiler Bau AG, in Ruswil (CH-100.3.016.569-2) über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnieper, Josef, von Sempach, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamm, Daniel, von Glarus Nord, in Sursee, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obstalden, Präsident mit Einzelunterschrift];
Kamm, Renata, von Willisau und Glarus Nord, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obstalden].
Publication number: 6234912, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Rubag Ruswiler Bau AG, in Ruswil, CH-100.3.016.569-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 12.05.2003, S. 9, Publ. 985146).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der SCHNIEPER Bau AG, in Sempach (CH-100.3.788.545-8), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 556'262.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 477'091.19 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamm, Renata, von Glarus Nord und Willisau, in Ruswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obstalden];
Kamm, Daniel, von Glarus Nord, in Ruswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Obstalden];
Kamm, Jakob, von Sursee und Glarus Nord, in Altishofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Obstalden];
Bucher Treuhand AG (CH-100.3.005.012-8), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Bucher Treuhand AG].