Reports for Veronika Kägi-Bucher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Veronika Kägi-Bucher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3162803, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
FWT Feinwerktechnik GmbH, in Egnach, CHE-108.684.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7048382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi-Bucher, Veronika, von Wald ZH, in Neukirch (Egnach), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Rolf, von Wald ZH, in Neukirch (Egnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Aliji, Liridon, kosovarischer Staatsangehöriger, in Amriswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 7048382, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
FWT Feinwerktechnik GmbH, bisher in Hombrechtikon, CH-020.4.003.650-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S. 21, Publ. 4777218).
Gründungsstatuten:
06.10.1997.
Statutenänderung:
29.01.2013.
Sitz neu:
Egnach.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 41, 9315 Neukirch (Egnach).
Zweck neu:
Betrieb einer feinmechanischen Werkstätte, insbesondere für die Herstellung von Präzisionsteilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Jürg, von Quarten, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Rolf, von Wald ZH, in Neukirch (Egnach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Hombrechtikon];
Kägi-Bucher, Veronika, von Wald ZH, in Neukirch (Egnach), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.