Reports for Hubert Käch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hubert Käch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3510179, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schwimmbad-Genossenschaft Reiden, in Reiden, CHE-107.984.617, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7191812).
Statutenänderung:
23.03.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käch, Hubert, von Hohenrain, in Reiden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Purtschert, Anton, genannt Toni, von Roggliswil, in Wikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aecherli, Erwin, von Reiden, in Reiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Nicole, von Seewen, in Reiden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Bernhard, von Beckenried, in Reiden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felber, Benedikt, genannt Benny, von Römerswil und Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Felber, Benedikt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lukas-Keist, Renate, von Reiden, in Reiden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Clark, Michael, von Zürich, in Pfaffnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-264.137.602), in Reiden, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG (CH-100.9.023.191-5)].
Publication number: 6350958, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
KELCH AG, in Reiden, CH-100.3.021.780-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2008, S. 11, Publ. 4647102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Erwin, von Affoltern im Emmental, in Neuenkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Esswein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Welzheim (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käch, Hubert, von Hohenrain, in Reiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Delegierter mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4647102, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
KELCH AG, in Reiden, CH-100.3.021.780-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 10, Publ. 3437434).
Statutenänderung:
20.08.2008.
Zweck neu:
Handel mit Produkten der Kelch & Links GmbH, in Schorndorf (DE) sowie mit weiteren Produkten;
Erstellung von Software und Werkzeugen für die mechanische Fertigung und Erbringung von Dienstleistungen;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften;
Beteiligungen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG, in Luzern, Revisionsstelle;
Liebrich, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Strasslach-Dingharting (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käch, Hubert, von Hohenrain, in Reiden, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Lieli];
Esswein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Welzheim (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.