Reports for Gabrielle Margaretha Jost
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gabrielle Margaretha Jost
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004683687, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Take Two Publicity AG, in Zürich, CHE-103.776.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, S.0, Publ. 2454667).
Firma neu:
Take Two Publicity AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Trevin AG Treuhand, Mühlebachstrasse 72, 8032 Zürich.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.07.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Gabrielle, von Melchnau, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mächler-Jost, Annemarie Emma, von Vorderthal, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Lukas Friedrich, von Melchnau, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2884757, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Immobiliengesellschaft Casa Anna AG, in Bäretswil, CHE-102.646.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2011, Publ. 6192430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trees, Susanne, von Muzzano, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien ausschliesslich mit dem Präsidenten;
Jost, Gabrielle Margaretha, von Melchnau, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
allRe Revision AG (CHE-114.353.617), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: allRe Revision AG (CH-020.3.032.546-7), in Lindau];
Spirk, Arthur, von St. Gallen-Tablat, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 2454667, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Take Two Publicity AG, in Zürich, CHE-103.776.037, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 28, Publ. 5281784).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Gabrielle, von Melchnau, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Jost, Lukas Friedrich, von Melchnau, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mächler-Jost, Annemarie Emma, von Vorderthal, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.