Reports for Alex Jost
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alex Jost
Holdings
Newest SOGC notifications: Alex Jost
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005854325, Commercial Registry Office Berne, (36)
Partofina AG, in Lyss, CHE-102.688.726, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, S.0, Publ. 2278389). Gemäss Erklärung vom 02.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alain, von Wynigen, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005275438, Commercial Registry Office Berne, (36)
Synton AG, in Moutier, CHE-105.976.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2018, Publ. 1004478273).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Marc, von Wynigen, in Brügg BE (Brügg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glett, John, von Krauchthal, in Nods, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Stephan, von Mettauertal, in Biel/Bienne, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyser, Peter, von Langenbruck, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lenigo-Treuhand G.m.b.H. (CHE-107.988.331), in Nidau, Revisionsstelle.
Publication number: 5219726, Commercial Registry Office Berne, (36)
Regisol AG, in Busswil bei Büren, CH-073.3.002.004-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 02.04.2008, S. 4, Publ. 4410858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Dieter, von Wynigen, in Ligerz, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Max, von Wynigen, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Alex, von Wynigen, in Twann, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Peter, von Wynigen, in Chamby (Montreux), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyser, Peter, von Langenbruck, in Ligerz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Alain, von Wynigen, in Ligerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.