Reports for Gilles Jeanneret-Grosjean
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gilles Jeanneret-Grosjean
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005112145, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
HFS Mountain GmbH, bisher in Zug, CHE-139.799.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2019).
Statutenänderung:
23.02.2021.
Sitz neu:
Olten.
Domizil neu:
Frohburgstrasse 1, 4601 Olten 1 Fächer.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeanneret-Grosjean, Gilles, von Le Locle, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Patrick Norman, von Zürich und Adliswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rychen, Bernhard Hektor, von Wilderswil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Philippe, von Mosnang, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005021245, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Swiss Prime Anlagestiftung, in Olten, CHE-374.175.355, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965098).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeanneret-Grosjean, Gilles, von Le Locle, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Patrick Norman, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004968840, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Swiss Prime Site Management AG, in Olten, CHE-347.852.093, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004795234).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berney, Sylvère, von L'Abbaye, in Thônex, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühler, Jeannine, von Uzwil, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felder, Reto, von Flühli, in Dottikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeanneret-Grosjean, Gilles, von Le Locle, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Heinrich Robert, von Bolligen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chotirat, Phailin, von Schaffhausen, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietiker, Markus, von Thalheim (AG), in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Daniel, von Schneisingen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waller, Johann, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zarske Bueno, Bastian, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.