Reports for François Jeanneret
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: François Jeanneret
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4220155, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung für Demokratie, in Bern, CHE-109.643.417, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647902).
Domizil neu:
c/o Sandra S. Sager, Jubiläumsstrasse 8, 3005 Bern. [Revisionsstelle wurde irrtümlicherweise doppelt eingetragen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rom Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle;
Stüssi, Jürg Fred, von Zürich, in Windisch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jeanneret, François, von Le Locle, in Voëns (Saint-Blaise), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Max, von St. Gallen und Speicher, in Esslingen (Egg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kistler, Fulcieri Dr., von Reichenburg, in Barbengo (Lugano), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rom Treuhand AG (CHE-109.050.559), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Rom Treuhand AG (CH-035.3.029.393-9)];
Haas-Amanatidis, Elisabeth Barbara, von Appenzell, in Fribourg, Präsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Haas, Elisabeth, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Salvi Cepl, Elisabetta Laura, von Volken, in Vevey, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stüssi, Bernhard Georg, von Zürich, in Windisch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Carere, Francesca, von Olten, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pernet, Pascal Alain, von Haut-Intyamon, in Fribourg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steffen, Sara, von Lützelflüh, in Fribourg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4721316, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fondation de l'Ecole suisse d'archéologie en Grèce, in Bern, CH-035.7.016.636-3, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 25.02.1984, S. 690).
Urkundenänderung:
20.02.2008.
Organisation neu:
Organisation: Stiftungsrat, Konsultativrat und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeanneret, François, von Le Locle, in Saint-Blaise, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonnet, Charles, von Satigny, in Satigny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ducrey, Pierre, von Sion, in Pully, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bär, Thomas, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beglinger, Peter, von Mollis, in Barberino Val d'Elsa (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Matthieu, von Genève, in Neuchâtel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reber, Karl, von Solothurn, in Saint-Sulpice VD, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CFT compagnie fiduciaire Temko Lausanne S.A. (CH-550-0059090-8), in Lausanne, Revisionsstelle.
Publication number: 4478288, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung für Demokratie, in Bern, CH-035.7.016.947-6, Stiftung (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2005, S. 3, Publ. 2872138).
Domizil neu:
c/o Monika Scherrer, Rabbentaltreppe 8, 3013 Bern.
Postadresse:
Postfach, 3000 Bern 6.
Weitere Adresse:
Hauptgasse 32, Postfach, 9620 Lichtensteig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Andrea, von Susch, in Cham, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jacob, Walter Dr., von Zürich, in Grüt (Gossau ZH), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Sager, Sandra S., von Egnach und Bern, in Bern, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stüssi, Jürg Fred, von Zürich, in Windisch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Monika, von Bütschwil, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stumpf-Hofer, Ulrich, von Lichtensteig und Wattwil, in Lichtensteig, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stumpf-Hofer, Petra, von Römerswil und Meggen, in Lichtensteig, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loher, Karl, von Oberriet SG, in Montlingen (Oberriet SG), Mitglied und Verwalter, mit Einzelunterschrift;
Geiger, Louis, von Zürich, in Kloten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Chevallaz, Martin, von Montherod, in Epalinges, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jeanneret, François, von Le Locle, in Saint-Blaise, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Max, von St. Gallen und Speicher, in Esslingen (Egg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haas, Elisabeth, von Appenzell, in Freiburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rom Treuhand AG (CH-035.3.029.393-9), in Bern, Revisionsstelle.