Reports for Marian Jancuska
Mandates
Newest SOGC notifications: Marian Jancuska
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005208478, Commercial Registry Office Zug, (170)
INFRA - Investments GmbH, in Zug, CHE-384.510.165, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Pascal, von Naters, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jancuska, Marian, slowakischer Staatsangehöriger, in Kosice (SK), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Spillmann, Markus Felix, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4286823, Commercial Registry Office Zug, (170)
INFRA - Investments GmbH(INFRA - Investments LLC) (INFRA - Investments Sàrl), in Zug, CHE-384.510.165, c/o Sielva Management SA, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2018.
Zweck:
Ermöglichung und Unterstützung des Zugriffs auf Kryptowährungen, des Umtauschs von Kryptowährungen gegen das Fiatgeld und der damit verbundenen Transaktionen durch Einsatz von Automaten sowie sämtliche damit zusammenhängende Aktivitäten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.05.2018 3 Bitcoins (BTC), wofür 200 Stammanteile zu je 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 24.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jancuska, Marian, slowakischer Staatsangehöriger, in Kosice (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schmid, Pascal, von Naters, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.