Reports for Thomas Iten
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Iten
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Iten
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005768018, Commercial Registry Office Glarus
asa immobilien ag, in Glarus Nord, CHE-360.226.650, Rautistrasse 5, 8753 Mollis, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Besitz, die Finanzierung, die Belehnung, die Vermietung und die Veräusserung von in- und ausländischen Grundstücken aller Art bzw. von Rechten an Grundstücken sowie die Entwicklung und Überbauung solcher Grundstücke. Die Gesellschaft kann im übrigen sämtliche Geschäfte tätigen, welche der Erreichung ihres Gesellschaftszwecks förderlich sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.06.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Iten, Thomas, von Unterägeri, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Iten-Bernold, Andrea, von Glarus, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6997674, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Iten + Partner Architektur AG, in Glarus Nord, CH-160.3.004.697-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, S. 0, Publ. 6198222).
Statutenänderung:
19.12.2012. Mit Erklärung vom 19.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Mohn & Halbheer AG (CH-160.2.002.550-3), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Thomas, von Unterägeri, in Mollis (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Iten-Bernold, Andrea, von Unterägeri und Glarus, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Iten, Andrea, von Unterägeri, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6198222, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Iten + Partner Architektur AG, in Mollis, CH-160.3.004.697-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2007, S. 9, Publ. 3983450).
Sitz neu:
Glarus Nord. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Bilten, Niederurnen, Oberurnen, Näfels, Mollis, Filzbach, Obstalden und Mühlehorn zur Einheitsgemeinde Glarus Nord, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Nord von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Thomas, von Unterägeri, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mollis];
Iten, Andrea, von Unterägeri, in Mollis (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift [bisher: in Mollis];
Treuhand Mohn & Halbheer AG (CH-160.2.002.550-3), in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle [bisher: Treuhandbüro Carmen Mohn & Rolf Halbheer, in Niederurnen].