Reports for Linette Iten
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Linette Iten
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004584424, Commercial Registry Office Zug, (170)
Axon Personal GmbH, in Zug, CHE-426.398.290, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2018, Publ. 4175281).
Statutenänderung:
04.03.2019.
Firma neu:
AXON MCT GMBH.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Uhren, Schmuck und Fashion Accessoires und Erbringung von diesbezüglichen Dienstleistungen sowie Import, Export, Gross- und Detailhandel;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Linette, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Christoph, von Schänis, in Monrovia (LR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Baar];
Oesterle, Martin Hans, von Basel, in Worb, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1083323, Commercial Registry Office Zug, (170)
OFT Flowers GmbH, in Baar, CH-020.4.000.866-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2013, Publ. 1075815).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Linette, von Unterägeri, in Unterägeri, Prokuristin, mit Einzelprokura.
Publication number: 6639584, Commercial Registry Office Zug, (170)
Axon Personal GmbH, in Zug, CH-170.4.010.871-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, S. 0, Publ. 6529980).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkard, Edgar, von Waltenschwil, in Baar, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jud, Christoph, von Schänis, in Baar, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Iten, Linette, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.